Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Luigi Preti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Luigi Preti
Nasce a Ferrara (Emilia-Romagna) il 23 ottobre 1914
Deceduto il 19 gennaio 2009
Laurea in giurisprudenza e lettere, avvocato, docente universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
16
Incarichi di governo
|
338
Atti di indirizzo e controllo
|
557
Interventi
|
4
Bibliografia del Parlamento
|
474
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (7)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (7)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 7 risultati
Anno
1951
I Legislatura della Repubblica italiana
ZANFAGNINI ed altri: Proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, riguardante lo stralcio della riforma fondiaria (iniziativa Parlamentare) -
C.2062
, 28 giugno 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RICCIO ed altri: Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Ferrara (iniziativa Parlamentare) -
C.2148
, 9 agosto 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CASTELLARIN ed altri: Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 (iniziativa Parlamentare) -
C.2319
, 16 novembre 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TREMELLONI ed altri: Per un piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e per una relazione annua del Ministero dei lavori pubblici (iniziativa Parlamentare) -
C.2331
, 22 novembre 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del Ministero dei lavori pubblici.
SABATINI ed altri: Proroga della legge 17 ottobre 1950, n. 840: "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica" (iniziativa Parlamentare) -
C.2398
, 7 dicembre 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FEDERICI AGAMBEN ed altri: Esenzione fiscale all'Associazione nazionale mutilati civili (iniziativa Parlamentare) -
C.2435
, 19 dicembre 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LOPARDI ed altri: Graduatoria del concorso magistrale bandito con ordinanza 2720 del 12 agosto 1950 (iniziativa Parlamentare) -
C.2456
, 15 gennaio 1951
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
4
1950
3
1951
7
1952
3
1953
9
1954
1
1957
3
1958
39
1959
13
1960
12
1961
8
1962
8
1963
9
1965
1
1966
49
1967
81
1968
26
1969
21
1970
12
1971
49
1972
9
1973
8
1974
12
1975
3
1976
4
1977
16
1978
4
1979
14
1980
13
1981
6
1982
3
1983
7
1984
6
1985
3
1986
4
1987
2