Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maria Grazia Siliquini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maria Grazia Siliquini
Nasce a Torino (Piemonte) il 15 aprile 1948
Laurea in giurisprudenza; Avvocato penalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
97
Progetti di legge presentati
|
144
Atti di indirizzo e controllo
|
63
Interventi
|
2
Incarichi di governo
XIV Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Berlusconi
Sottosegretario di Stato all'Istruzione, all'università e alla ricerca (12.06.2001-23.04.2005)
III Governo Berlusconi
Sottosegretario di Stato all'Istruzione, all'università e alla ricerca (26.04.2005-17.05.2006)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
2006
12
2007
10
2008
49
2009
15
2010
1
2011
5
2012
5