Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maria Rosaria Carfagna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maria Rosaria Carfagna
Nasce a Salerno il 18 dicembre 1975
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
149
Progetti di legge presentati
|
64
Interventi
|
620
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (119)
Altro firmatario (501)
Hai trovato 620 risultati
pagina
1
di 42
XV Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA URGENTE 2/00033 presentata da FALLICA GIUSEPPE (FORZA ITALIA) in data 28/06/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00042 presentata da CICU SALVATORE (FORZA ITALIA) in data 04/07/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00041 presentata da PELINO PAOLA (FORZA ITALIA) in data 04/07/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01222/021 presentata da CARFAGNA MARIA ROSARIA (FORZA ITALIA) in data 06/07/2006
INTERPELLANZA 2/00054 presentata da GARDINI ELISABETTA (FORZA ITALIA) in data 11/07/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01287/061 presentata da BIANCOFIORE MICHAELA (FORZA ITALIA) in data 13/07/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01287/060 presentata da CARFAGNA MARIA ROSARIA (FORZA ITALIA) in data 13/07/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00720 presentata da CARFAGNA MARIA ROSARIA (FORZA ITALIA) in data 27/07/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00096 presentata da BONDI SANDRO (FORZA ITALIA) in data 01/08/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00887 presentata da COSENTINO NICOLA (FORZA ITALIA) in data 02/08/2006
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/141 presentata da CARFAGNA MARIA ROSARIA (FORZA ITALIA) in data 02/08/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00956 presentata da PEPE MARIO (FORZA ITALIA) in data 19/09/2006
MOZIONE 1/00035 presentata da BIANCOFIORE MICHAELA (FORZA ITALIA) in data 02/10/2006
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01138 presentata da BIANCOFIORE MICHAELA (FORZA ITALIA) in data 03/10/2006
INTERPELLANZA URGENTE 2/00171 presentata da AZZOLINI CLAUDIO (FORZA ITALIA) in data 10/10/2006
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
20
2007
12
2008
5
2009
3
2010
3
2011
1
2012
8
2013
5
2014
10
2015
7
2016
4
2017
12
2018
31
2019
8
2020
15
2021
3
2022
2