Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Maria Rosaria Carfagna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Maria Rosaria Carfagna
Nasce a Salerno il 18 dicembre 1975
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
149
Progetti di legge presentati
|
620
Atti di indirizzo e controllo
|
64
Interventi
|
3
Incarichi parlamentari
XV Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Segretario dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Vicepresidente dal 29 marzo 2018 al 15 febbraio 2021
Comitato per la comunicazione e l'informazione esterna
Presidente dal 17 ottobre 2018 al 15 febbraio 2021
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2006
20
2007
12
2008
5
2009
3
2010
3
2011
1
2012
8
2013
5
2014
10
2015
7
2016
4
2017
12
2018
31
2019
8
2020
15
2021
3
2022
2