Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Marisa Abbondanzieri
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Marisa Abbondanzieri
Nasce a Arcevia (Ancona) il 14 gennaio 1956
Licenza media superiore; istituto magistrale; insegnante scuola elementare
Organi parlamentari
|
156
Progetti di legge presentati
|
526
Atti di indirizzo e controllo
|
30
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO
Membro dal 22 novembre 1999 (già SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO )
XIV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO
Membro dal 4 giugno 2001 (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
2000
5
2001
33
2002
33
2003
37
2004
35
2005
10
2006
3