Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Massimo Caprara
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Massimo Caprara
Nasce a Portici (Napoli) il 7 aprile 1922
Deceduto il 16 giugno 2009
Laurea in giurisprudenza.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
163
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
129
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (8)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (3)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1963
III Legislatura della Repubblica italiana
ZOBOLI ed altri: Condono di sanzioni per infrazioni disciplinari (iniziativa Parlamentare) -
C.4441
, 11 gennaio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (iniziativa Parlamentare) -
C.4455
, 16 gennaio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
IV Legislatura della Repubblica italiana
PAJETTA ed altri: Norme per la elezione dei Consigli regionali (iniziativa Parlamentare) -
C.4
, 16 maggio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
AMENDOLA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (iniziativa Parlamentare) -
C.214
, 11 luglio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (iniziativa Parlamentare) -
C.296
, 26 luglio 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
OLMINI ed altri: Norme provvisorie sugli sfratti (iniziativa Parlamentare) -
C.418
, 13 settembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Attribuzione al pretore della competenza a differire l'esecuzione degli sfratti.
DE PASQUALE ed altri: Regolamentazione dei canoni d'affitto degli immobili urbani (iniziativa Parlamentare) -
C.429
, 13 settembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme relative alle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione.
NANNUZZI ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (iniziativa Parlamentare) -
C.432
, 16 settembre 1963
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1953
2
1954
6
1955
5
1957
1
1958
19
1959
19
1960
5
1961
12
1962
12
1963
8
1964
9
1965
1
1966
1
1967
9
1968
12
1969
8