Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro d'Attis
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro d'Attis
Nasce a Galatina (Lecce) il 30 luglio 1973
Laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa; Consulente aziendale
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
79
Progetti di legge presentati
|
447
Atti di indirizzo e controllo
|
132
Interventi
tutte le sedi (132)
in Assemblea (132)
in altre sedi (0)
pagina
1
di 9
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione(Bilancio, tesoro e programmazione)
scheda del dibattito
bollettino del 10.07.2018 - Seduta di martedì 10 luglio 2018
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di mercoledì 11 luglio 2018
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di mercoledì 1 agosto 2018
V Commissione(Bilancio, tesoro e programmazione)
scheda del dibattito
I Commissione(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
V Commissione(Bilancio, tesoro e programmazione)
scheda del dibattito
V Commissione(Bilancio, tesoro e programmazione)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
resoconto stenografico - Seduta di giovedì 15 novembre 2018
V Commissione(Bilancio, tesoro e programmazione)
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Discussione in Assemblea
scheda del dibattito
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2018
37
2019
22
2020
10
2021
7
2022
3