Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Mauro d'Attis
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Mauro d'Attis
Nasce a Galatina (Lecce) il 30 luglio 1973
Laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa; Consulente aziendale
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
79
Progetti di legge presentati
|
447
Atti di indirizzo e controllo
|
132
Interventi
|
1
Incarichi parlamentari
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per la semplificazione
Capogruppo dal 4 febbraio 2019 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
2018
37
2019
22
2020
10
2021
7
2022
3