Nasce
a
Palazzo San Gervasio
(Potenza)
il
6 gennaio 1933
Laurea in giurisprudenza; avvocato, Presidente dell' ordine degli avvocati e procuratori di Milano
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
Proclamato il 02 maggio 1996 , con convalida del 04 dicembre 1996
Eletto
nel collegio di Milano 4
(circoscrizione LOMBARDIA 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001