Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Barbi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Barbi
Nasce a Trieste (Friuli-Venezia-Giulia) il 23 agosto 1919
Deceduto il 10 giugno 2011
Laurea in filosofia; insegnante, pubblicista
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
139
Progetti di legge presentati
|
62
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
Gruppi parlamentari
III Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 18 giugno 1958 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
IV Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
V Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 21 giugno 1968 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
VI Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRAZIA CRISTIANA
Membro dal 25 maggio 1972 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Vicepresidente dal 16 ottobre 1973 (DEMOCRAZIA CRISTIANA )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1958
5
1959
8
1960
3
1961
8
1962
9
1963
11
1964
12
1965
4
1966
4
1967
14
1968
7
1969
6
1970
11
1971
9
1972
5
1973
1
1974
11
1975
10
1976
1