Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Carcano
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Carcano
Nasce a Como il 27 gennaio 1843
Deceduto a Como il 6 aprile 1918
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 18 aprile 1918
AP, Senato del Regno, Discussioni, 18 aprile 1918
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
9
Incarichi di governo
|
286
Interventi e citazioni
|
36
Documenti
|
1065
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (6)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (6)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1902
XXI Legislatura del Regno d'Italia
"Convalidazione dei Reali Decreti del 23 dicembre 1900, n. 452, e 26 dicembre 1901, n. 525, concernenti due proroghe successive del trattato di commercio fra l'Italia e il Montenegro" (iniziativa Governativa) -
C.56
, 16 febbraio 1902
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
96. "Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie"; 96bis. "Sistemazione delle decime degli Enti ecclesiastici della Chiesa cattedrale di Girgenti e di quelle degli Enti stessi pervenute al demanio e all'amministrazione del fondo per il culto" (iniziativa Governativa) -
C.96-96bis
, 15 aprile 1902
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Spesa di £. 242.000 per lavori suppletivi a Castelcapuano in Napoli" (iniziativa Governativa) -
C.108
, 20 aprile 1902
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Estensione agli arbitri stranieri di un tribunale arbitrale avente sede in territorio italiano delle immunità e franchigie diplomatiche contemplate nella Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899" (iniziativa Governativa) -
C.186
, 20 dicembre 1902
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Concessione di franchigie postali e doganali agli uffici di informazioni in conformità dell'art. 16 del Regolamento annesso alla Convenzione conclusa fra l'Italia e altre potenze all'Aja il 29 luglio 1899 (iniziativa Governativa) -
C.187
, 20 dicembre 1902
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
"Approvazione della Convenzione internazionale di Bruxelles, 5 marzo 1902 sul regime fiscale degli zuccheri" (iniziativa Governativa) -
C.199
, 30 gennaio 1902
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XIV Legislatura
26.05.1880 - 02.10.1882
XVI Legislatura
10.06.1886 - 22.10.1890
XVII Legislatura
10.12.1890 - 27.09.1892
XVIII Legislatura
23.11.1892 - 08.05.1895
XIX Legislatura
10.06.1895 - 02.03.1897
XX Legislatura
05.04.1897 - 17.05.1900
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
Progetti di legge presentati
0
2
1898
4
1899
1
1900
1
1901
5
1902
6
1903
5
1905
12
1906
21
1907
24
1908
95
1909
50
1910
16
1913
1
1914
5
1915
65
1916
64
1917
61
1918
1