Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Romani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Romani
Nasce a Milano il 18 settembre 1947
Diploma di liceo classico; Editore
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
115
Progetti di legge presentati
|
74
Interventi
|
567
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (24)
Altro firmatario (543)
Hai trovato 567 risultati
pagina
1
di 38
XII Legislatura della Repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00055 presentata da ROSSO ROBERTO (FORZA ITALIA) in data 19940616
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/0526/001 presentata da PERCIVALLE CLAUDIO (LEGA NORD) in data 19940628
MOZIONE 1/00024 presentata da VIGEVANO PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19940915
INTERPELLANZA 2/00193 presentata da VASCON ANTONIETTA (FORZA ITALIA) in data 19940921
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04508 presentata da VIGEVANO PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19941025
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05225 presentata da LATRONICO FEDE (LEGA NORD) in data 19941115
MOZIONE 1/00092 presentata da VASCON ANTONIETTA (FORZA ITALIA) in data 19950308
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00930 presentata da ROMANI PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19950308
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/08411 presentata da LODOLO D'ORIA VITTORIO GIOVANNI (FORZA ITALIA) in data 19950309
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09117 presentata da PODESTA' STEFANO (FORZA ITALIA) in data 19950404
MOZIONE 1/00107 presentata da NOVELLI DIEGO (PROG.FEDER.) in data 19950405
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09846 presentata da OBERTI PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19950510
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11164 presentata da PODESTA' STEFANO (FORZA ITALIA) in data 19950621
INTERPELLANZA 2/00569 presentata da MATRANGA MARIA CRISTINA (FORZA ITALIA) in data 19950628
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00627 presentata da MAIOLO TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19950628
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1994
8
1995
13
1996
7
1997
16
1998
9
1999
1
2000
3
2001
4
2002
7
2003
5
2004
2
2005
2
2006
4
2007
8
2010
4
2011
16
2012
6