Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Paolo Romani
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Paolo Romani
Nasce a Milano il 18 settembre 1947
Diploma di liceo classico; Editore
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
115
Progetti di legge presentati
|
567
Atti di indirizzo e controllo
|
74
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Membro dal 19 maggio 1994 al 8 maggio 1996
IV Commissione (difesa)
Vicepresidente dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Membro dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
VI Commissione (finanze)
Membro dal 25 maggio 1994 al 17 gennaio 1995
Sostituisce:
Antonio Martino
Commissione speciale per il riordino del settore radiotelevisivo
Membro dal 1 marzo 1995 al 8 maggio 1996
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta provvisoria delle elezioni
Membro dal 9 maggio 1996 al 4 giugno 1996
VII Commissione (cultura, scienza e istruzione)
Membro dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 15 luglio 1996 al 29 maggio 2001
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 28 luglio 1998 al 14 febbraio 2000
Membro dal 2 ottobre 2000 al 29 maggio 2001
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 14 febbraio 2000 al 2 ottobre 2000
XIV Legislatura della Repubblica italiana
IV Commissione (difesa)
Membro dal 20 giugno 2001 al 13 settembre 2001
Sostituisce:
Roberto Tortoli
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Presidente dal 21 giugno 2001 al 7 ottobre 2003
Presidente dal 8 ottobre 2003 al 23 aprile 2005
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 31 luglio 2001 al 27 aprile 2005
XV Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 15 settembre 2006 al 28 aprile 2008
XVI Legislatura della Repubblica italiana
IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni)
Membro dal 21 maggio 2008 al 17 novembre 2011
X Commissione (attivita' produttive, commercio e turismo)
Membro dal 17 novembre 2011 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 5 giugno 2013 al 4 agosto 2015
Delegazione parlamentare assemblea osce
Membro dal 4 luglio 2013 al 23 settembre 2018
Presidente dal 17 ottobre 2013 al 23 settembre 2018
Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica
Membro dal 3 agosto 2016 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1994
8
1995
13
1996
7
1997
16
1998
9
1999
1
2000
3
2001
4
2002
7
2003
5
2004
2
2005
2
2006
4
2007
8
2010
4
2011
16
2012
6