Deputati
Piero Franco Fassino
Nasce
a
Avigliana
(Torino)
il
7 ottobre 1949
Laurea in scienze politiche; dirigente di partito
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 23 maggio 2001 , con convalida del 27 febbraio 2002
Eletto
nel collegio di Venaria Reale
(circoscrizione PIEMONTE 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006