Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Raffaele Cadorna
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Raffaele Cadorna
Nasce a Milano il 9 febbraio 1815
Deceduto a Torino il 6 febbraio 1897
Conte; Militare di carriera
Commemorazioni
AP, Senato del Regno, Discussioni, 6 aprile 1897
Organi parlamentari
|
81
Interventi e citazioni
pagina
1
di 5
II Legislatura del Regno di Sardegna
Sessione Unica
E convalidata la sua elezione pel collegio di Cavour
pp. 5
pel collegio di Oleggio
pp. 5
pel collegio di Pelizzano
pp. 12
si associa alla proposta di an - j miliare l'elezione diun cappellano militare nel col - | legio di Spigno
pp. 46
pp. 47
opta pel collegio di Oleggio
pp. 72
nella discussione dell'Indirizzo in risposta al discorso della Corona parla dell'intervento in Toscana
pp. 231
e della questione della guerra
pp. 282
pp. 283
cessa dall'ufficio di deputato essendo stato promosso al grado di primo ufficiale delMinistero di guerra e marina
pp. 324
III Legislatura del Regno di Sardegna
Sessione Unica
Approvazione della di lui elezione in questo collegio
pp. 4
riferisce sull'elezione del collegio di Bosco
pp. 102
• parla intorno alle interpellanze mosse dal deputato Quaglia
pp. 188
per la presentazione di una legge sull'organizzazione dell'armata
pp. 385
pp. 402
intorno ad una petizione del comune di Limone
pp. 419
presenta un progetto di legge
pp. 436
muove interpellanze al ministro della guerra
pp. 444
pp. 450
pp. 453
presenta un ordine del giorno
pp. 454
osservazioni sopra la domanda del deputato Rossi per un'inchiesta sopra la di lui condotta militare
pp. 519
sul progetto di legge concernente la verificazione dei pesi e misure
pp. 1002
pp. 1004
intorno ad una petizione sporta da certo Bianco Raffaele
pp. 1036
V Legislatura del Regno di Sardegna
Sessione 1
Convalidamento della di lui elezione
pp. 20
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Regno d'Italia
VIII Legislatura
18.02.1861 - 07.09.1865
IX Legislatura
18.11.1865 - 13.02.1867
X Legislatura
22.03.1867 - 02.11.1870
XI Legislatura
05.12.1870 - 20.09.1874