Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Raffaele Valensise
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Raffaele Valensise
Nasce a Napoli (Campania) il 6 febbraio 1921
Deceduto il 20 novembre 1999
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3509
Atti di indirizzo e controllo
|
1017
Interventi
|
780
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1982
VIII Legislatura della Repubblica italiana
PAZZAGLIA ed altri: Norme per la lotta alla droga e per la riabilitazione sociale e civile dei tossicodipendenti (iniziativa Parlamentare) -
C.3371
, 27 aprile 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZANFAGNA ed altri: Istituzione della "Biennale Napoli-Mezzogiorno" (iniziativa Parlamentare) -
C.3542
, 7 luglio 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ALMIRANTE ed altri: Abrogazione di norme dello statuto della Regione siciliana (iniziativa Parlamentare) -
C.3640
, 7 settembre 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
RUBINACCI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause e le responsabilità della frana di Ancona del 13 dicembre 1982 (iniziativa Parlamentare) -
C.3813
, 16 dicembre 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Progetti di legge presentati
1972
27
1973
7
1974
10
1975
13
1976
36
1977
32
1978
12
1979
70
1980
20
1981
9
1982
4
1983
45
1984
30
1985
11
1986
8
1987
52
1988
21
1989
13
1990
25
1991
21
1992
88
1993
14
1994
83
1995
48
1996
48
1997
23
1998
10