Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Renato Massari
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Renato Massari
Nasce a Milano (Lombardia) il 24 febbraio 1920
Deceduto il 26 settembre 2012
Licenza media superiore; pubblicista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
103
Atti di indirizzo e controllo
|
19
Interventi
|
238
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (6)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 6 risultati
Anno
1968
IV Legislatura della Repubblica italiana
BRANDI ed altri: Inquadramento del personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici nelle categorie corrispondenti al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte (iniziativa Parlamentare) -
C.4731
, 10 gennaio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MASSARI: Trattamento e stato giuridico del personale delle ricevitorie del lotto (iniziativa Parlamentare) -
C.4752
, 15 gennaio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
V Legislatura della Repubblica italiana
FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (iniziativa Parlamentare) -
C.1
, 5 giugno 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni.
BEMPORAD ed altri: Concessione di un contributo straordinario per il V Congresso internazionale di igiene e medicina preventiva (iniziativa Parlamentare) -
C.223
, 19 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
NAPOLI ed altri: Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra (iniziativa Parlamentare) -
C.231
, 22 luglio 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MASSARI ed altri: Norme transitorie per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivista della amministrazione dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.490
, 10 ottobre 1968
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1963
6
1965
6
1966
7
1967
10
1968
6
1969
14
1970
3
1971
5
1972
5
1973
5
1974
1
1975
12
1976
17
1977
12
1978
7
1979
11
1980
22
1981
4
1982
6
1983
15
1984
15
1985
2
1986
3
1987
6
1988
18
1989
4
1990
4
1991
2
1992
9
1993
1