Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Riccardo Migliori
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Riccardo Migliori
Nasce a Firenze (Toscana) il 7 marzo 1952
Laurea in giurisprudenza; già Consigliere regionale
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
472
Progetti di legge presentati
|
1840
Atti di indirizzo e controllo
|
64
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XIII Legislatura della Repubblica italiana
ALLEANZA NAZIONALE
Membro dal 15 maggio 1996 (ALLEANZA NAZIONALE )
Membro del c.d. dal 16 giugno 1999 (ALLEANZA NAZIONALE )
XIV Legislatura della Repubblica italiana
ALLEANZA NAZIONALE
Membro dal 4 giugno 2001 (ALLEANZA NAZIONALE )
XV Legislatura della Repubblica italiana
ALLEANZA NAZIONALE
Vicepresidente dal 3 maggio 2006 (ALLEANZA NAZIONALE )
Membro dal 3 maggio 2006 (ALLEANZA NAZIONALE )
Delegato d'aula dal 4 ottobre 2006 (ALLEANZA NAZIONALE )
XVI Legislatura della Repubblica italiana
POPOLO DELLA LIBERTA'
Membro dal 5 maggio 2008 (POPOLO DELLA LIBERTA' )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1996
47
1997
38
1998
25
1999
35
2000
7
2001
26
2002
27
2003
23
2004
17
2005
17
2006
54
2007
26
2008
65
2009
18
2010
19
2011
20
2012
8