Deputati
Roberto Cicciomessere
Nasce
a
Bolzano
(Trentino Alto-Adige)
il
30 ottobre 1946
Licenza media superiore
VIII Legislatura della Repubblica italiana (20.06.1979 - 11.07.1983)
- Elezioni di domenica 3 giugno 1979 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 20 giugno 1979 , con convalida del 10 giugno 1980
Eletto
nella circoscrizione TORINO
con sistema proporzionale
Proclamato in sostituzione di plurieletto
Il mandato ha termine il 11 luglio 1983