I Governo Berlusconi
Ministro dell'Interno (10.05.1994-17.01.1995)
Vicepresidente del Consiglio (11.05.1994-17.01.1995)
XIV Legislatura della Repubblica italiana
II Governo Berlusconi
Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali (10.06.2001-12.06.2001)
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (12.06.2001-23.04.2005)
III Governo Berlusconi
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (23.04.2005-17.05.2006)