Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Rosa Stanisci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Rosa Stanisci
Nasce a San Vito Dei Normanni (Brindisi) il 4 giugno 1960
diploma di assistente comunità infantili;impiegato di azienda privata
Organi parlamentari
|
230
Progetti di legge presentati
|
560
Atti di indirizzo e controllo
|
4
Interventi
|
Gruppi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
PROGRESSISTI - FEDERATIVO
Membro dal 21 aprile 1994 (PROGRESSISTI - FEDERATIVO )
XIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO
Membro dal 15 maggio 1996 (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO )
Membro dal 24 febbraio 1998 (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1994
32
1995
45
1996
68
1997
36
1998
19
1999
21
2000
9