Deputati
Ruggero Villa
Nasce
a
Monte Compatri
(Roma)
il
6 marzo 1914
Deceduto il 12 novembre 2006
Licenza media superiore; pubblicista.
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
- Elezioni di domenica 25 maggio 1958 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 03 giugno 1958 , con convalida del 09 aprile 1959
Eletto
nella circoscrizione ROMA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963