Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Salvatore Mannironi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Salvatore Mannironi
Nasce a Nuoro il 10 dicembre 1901
Deceduto il 7 aprile 1971
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
14
Incarichi di governo
29
Progetti di legge presentati
389
Interventi
2
Immagini
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Repubblica - Senato
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1949
1
1950
1
1951
2
1952
1
1953
7
1963
3
1966
2
1967
7
1968
1
1971
4