Deputati
Uber Anghinoni
Nasce
a
Marcaria
(Mantova)
il
4 giugno 1953
Laurea in scienze della produzione animale; dirigente di azienda zootecnica
XII Legislatura della Repubblica italiana (15.04.1994 - 08.05.1996)
- Elezioni di domenica 27 marzo 1994 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 06 aprile 1994 , con convalida del 03 agosto 1995
Eletto
nel collegio di Castiglione Delle Stiviere
(circoscrizione LOMBARDIA 3)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 08 maggio 1996