Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo Da Como
/
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo Da Como
Nasce a Brescia il 16 marzo 1869
Deceduto a Lonato (Brescia) il 5 settembre 1941
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
XXIV Legislatura del Regno d'Italia (27.11.1913 - 29.09.1919)
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
3
Incarichi di governo
3
Progetti di legge presentati
141
Interventi e citazioni
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
Progetti di legge presentati
1919
3