Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Ugo Martinat
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Ugo Martinat
Nasce a Settimo Torinese (Torino) il 28 aprile 1942
Deceduto il 28 marzo 2009
Diploma di geometra; libero professionista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
5
Incarichi di governo
|
1717
Atti di indirizzo e controllo
|
188
Interventi
|
615
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1982
VIII Legislatura della Repubblica italiana
RUBINACCI ed altri: Modificazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore calzaturiero (iniziativa Parlamentare) -
C.3149
, 9 febbraio 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PAZZAGLIA ed altri: Norme per la lotta alla droga e per la riabilitazione sociale e civile dei tossicodipendenti (iniziativa Parlamentare) -
C.3371
, 27 aprile 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MARTINAT: Istituzione della provincia di Biella (iniziativa Parlamentare) -
C.3546
, 8 luglio 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ALMIRANTE ed altri: Abrogazione di norme dello statuto della Regione siciliana (iniziativa Parlamentare) -
C.3640
, 7 settembre 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1979
45
1980
10
1981
11
1982
4
1983
41
1984
20
1985
13
1986
9
1987
45
1988
19
1989
10
1990
29
1991
18
1992
75
1993
15
1994
55
1995
18
1996
78
1997
25
1998
8
1999
23
2000
13
2001
30
2003
1