Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Valentino Perdona'
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Valentino Perdona'
Nasce a San Giovanni Lupatoto (Verona) il 22 gennaio 1915
Laurea in giurisprudenza, in lettere e in farmacia; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
96
Interventi
|
122
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1957
II Legislatura della Repubblica italiana
CHIARINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1 (iniziativa Parlamentare) -
C.2697
, 1 febbraio 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.
SCALIA ed altri: Norme di integrazione interpretativa relative alla sistemazione economico-giuridica del personale degli Enti locali in possesso delle benemerenze belliche di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, integrato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99 (iniziativa Parlamentare) -
C.2757
, 28 febbraio 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZANIBELLI ed altri: Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (iniziativa Parlamentare) -
C.2842
, 4 aprile 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BERLOFFA ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari di piccole imprese commerciali a conduzione familiare e per i venditori ambulanti (iniziativa Parlamentare) -
C.2851
, 4 aprile 1957
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1953
4
1954
7
1955
4
1956
7
1957
4
1958
8
1959
13
1960
8
1961
9
1962
18
1963
1
1968
3
1969
12
1970
11
1971
6
1972
1
1975
4
1976
2