Deputati
Valter Bielli
Nasce
a
Verghereto
(Forli')
il
20 maggio 1949
Istituto tecnico industriale; tecnico
XII Legislatura della Repubblica italiana (15.04.1994 - 08.05.1996)
- Elezioni di domenica 27 marzo 1994 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 02 aprile 1994 , con convalida del 25 ottobre 1994
Eletto
nel collegio di Faenza
(circoscrizione EMILIA-ROMAGNA)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 08 maggio 1996