Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vincenzo Scarlato
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vincenzo Scarlato
Nasce a Napoli (Campania) il 28 ottobre 1921
Deceduto il 12 settembre 2003
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
30
Atti di indirizzo e controllo
|
40
Interventi
|
97
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1958
III Legislatura della Repubblica italiana
SORGI ed altri: Provvedimenti a favore dei menomati negli arti e degli altri invalidi civili (iniziativa Parlamentare) -
C.200
, 1 agosto 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CURTI ed altri: Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province (iniziativa Parlamentare) -
C.288
, 26 settembre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
STORTI ed altri: Variazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di trattamento di quiescenza ai direttori di ufficio locale postale telegrafico, ai titolari di agenzia, agli ufficiali, ai ricevitori ed ai portalettere (iniziativa Parlamentare) -
C.459
, 25 ottobre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROMANATO ed altri: Norme per l'immissione in ruolo degli insegnanti stabilizzati (iniziativa Parlamentare) -
C.672
, 5 dicembre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica.
COLASANTO ed altri: Riconoscimento del titolo di studio nella sistemazione degli agenti delle ferrovie dello Stato sistemati negli uffici in base alla legge 15 dicembre 1949, n. 966 (iniziativa Parlamentare) -
C.749
, 19 dicembre 1958
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1958
5
1959
11
1960
14
1961
3
1962
6
1963
5
1964
4
1966
7
1967
6
1968
2
1972
3
1973
6
1974
1
1975
5
1976
4
1977
2
1978
2
1980
6
1981
1
1982
1
1983
3