Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Vittorio Peglion
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Vittorio Peglion
Nasce a L'Escarene (Francia) il 29 luglio 1873
Deceduto a Bologna il 3 settembre 1967
Laurea in Scienze agrarie; Docente universitario
Organi parlamentari
1
Incarichi di governo
80
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934