I Governo Alfieri di Sostegno
Dal 15 agosto 1848 al 11 ottobre 1848
I Legislatura del Regno di Sardegna
Composizione dal 30 agosto 1848 al 6 settembre 1848
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'interno
Ministero delle finanze
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero per gli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia
-
-
Felice Merlo
-
Ministro
dal 30.08.1848
al 11.10.1848
Ministro per gli Affari ecclesiastici, di Grazia e Giustizia
Ministro senza portafoglio