I Governo Boselli
Dal 18 giugno 1916 al 29 ottobre 1917
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 9 ottobre 1917 al 12 ottobre 1917
Presidenza del Consiglio
Commissariato generale per i carboni
-
-
Riccardo Bianchi
-
Commissario
dal 02.02.1917
al 29.10.1917
Commissariato istituito con Regio Decreto n. 113 del 2 febbraio 1917
Commissariato generale per i combustibili nazionali
-
-
Roberto De Vito
-
Commissario
dal 05.08.1917
al 29.10.1917
Commissariato istituito con Decreto Luogotenenziale n. 1215 del 5 agosto 1917
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro
-
-
Giuseppe De Nava
-
Ministro
dal 18.06.1916
al 29.10.1917
Ministero istituito con Regio Decreto n. 755 del 22 giugno 1916
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del tesoro
-
-
Ugo Da Como
-
Sottosegretario
dal 18.06.1916
al 29.10.1917
Ministero dell'agricoltura
Ministero dell'interno
-
-
Vittorio Luigi Alfieri
-
Sottosegretario
dal 09.10.1917
al 29.10.1917
Sottosegretario per gli Approvvigionamenti ed i Consumi Alimentari
Ministero dell'istruzione pubblica
-
-
Angelo Roth
-
Sottosegretario
dal 18.06.1916
al 29.10.1917
Ministero della marina
Ministero delle colonie
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari
Ministero della guerra
Ministero delle armi e munizioni
-
-
Alfredo Dallolio
-
Ministro
dal 17.07.1917
al 29.10.1917
Ministero istituito con il Regio Decreto n. 980 del 16 giugno 1917
Ministro senza portafoglio