I Governo D'Azeglio
Dal 7 maggio 1849 al 21 maggio 1852
III Legislatura del Regno di Sardegna
IV Legislatura del Regno di Sardegna
Composizione dal 15 settembre 1851 al 18 ottobre 1851
-
Lascia l'incarico
-
Ministro
Alfonso La Marmora (Ferrero) (Ministero degli affari esteri)
Presidenza del Consiglio
Ministero degli affari esteri
-
-
Massimo d'Azeglio (Taparelli)
-
Ministro
dal 07.05.1849
al 21.05.1852
Dal 12 luglio al 15 settembre 1851, l'onorevole La Marmora resse, per l'assenza dell'onorevole D'Azeglio, il Ministero degli Affari Esteri.
Ministero delle finanze
Ministero dell'interno
Ministero dei lavori pubblici
Ministero della guerra
Ministero dell'agricoltura e commercio
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero di grazia e giustizia e degli affari di culto