I Governo De Launay
Dal 27 marzo 1849 al 7 maggio 1849
II Legislatura del Regno di Sardegna
Composizione dal 30 marzo 1849 al 6 maggio 1849
Presidenza del Consiglio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'agricoltura e commercio
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero delle finanze
Ministero della guerra
Ministero per gli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia
Ministro senza portafoglio