I Governo Lanza
Dal 14 dicembre 1869 al 10 luglio 1873
X Legislatura del Regno d'Italia
XI Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 18 maggio 1872 al 3 agosto 1872
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dell'interno
Ministero delle finanze
Ministero della guerra
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministero dei lavori pubblici
Ministero della marina
Ministero dell'istruzione pubblica