I Governo Nitti
Dal 23 giugno 1919 al 21 maggio 1920
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
XXV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 24 giugno 1919 al 27 giugno 1919
Commissariato generale per il carbone ed i combustibili nazionali
Presidenza del Consiglio
Ministero del tesoro
-
-
Ettore Conti
-
Sottosegretario
dal 23.06.1919
al 31.10.1919
Per la Liquidazione dei Servizi delle Armi e Munizioni e dell'Aeronautica
Ministero dell'assistenza militare e pensioni di guerra
-
-
Ugo Da Como
-
Ministro
dal 23.06.1919
al 24.11.1919
Soppresso con r.d.l. 25 novembre 1919 n. 2200
Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro
-
-
Luigi Murialdi
-
Sottosegretario
dal 23.06.1919
al 14.03.1920
Per gli Approvvigionamenti ed i consumi alimentari
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari
Ministero dell'agricoltura
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
-
-
Guido Celli
-
Sottosegretario
dal 23.06.1919
al 14.03.1920
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero delle colonie
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministero per la ricostruzione delle terre liberate dal nemico