I Governo Saracco
Dal 24 giugno 1900 al 15 febbraio 1901
XXI Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 25 novembre 1900 al 19 dicembre 1900
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
-
-
Luigi Rava
-
Sottosegretario
dal 24.06.1900
al 15.02.1901
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del tesoro
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e dei culti