I GovernoMenabrea
Dal 27 ottobre 1867 al 5 gennaio 1868
X Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 28 novembre 1867 al 4 gennaio 1868
-
Lascia l'incarico
-
Ministro
Tommaso Cambray Digny (Ministero dell'agricoltura, industria e commercio)
Presidenza del Consiglio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero dell'interno
Ministero della guerra
Ministero delle finanze
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della marina
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio