II Governo Berlusconi
Dal 10 giugno 2001 al 23 aprile 2005
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 30 dicembre 2004 al 13 gennaio 2005
-
Vengono nominati
-
Sottosegretario di Stato
Roberto Rosso,
Michele Saponara,
Luigi Vitali,
Stefano Stefani,
Maria Elisabetta Alberti Casellati,
Giampaolo Bettamio,
Giovanni Ricevuto,
Giuseppe Drago,
Gian Paolo Gobbo,
Roberto Cota,
Silvano Moffa
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Gianfranco Fini
-
Vicepresidente del Consiglio
dal 12.06.2001
al 23.04.2005
con delega alle politiche di contrasto e recupero al diffondersi delle tossicodipendenze (02.04.2004)
con delega alle politiche di contrasto e recupero al diffondersi delle tossicodipendenze (03.12.2004)
-
-
Marco Follini
-
Vicepresidente del Consiglio
dal 03.12.2004
al 18.04.2005
-
-
Gianni Letta
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 11.06.2001
al 23.04.2005
con le funzioni di Segretario (11.06.2001)
con delega in materia di coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza (26.11.2002)
-
-
Paolo Bonaiuti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 12.06.2001
al 23.04.2005
Ministero della difesa
Ministero per i beni e le attivita' culturali
-
-
Nicola Bono
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.06.2001
al 23.04.2005
Ministero delle attivita' produttive
-
-
Roberto Cota
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.12.2004
al 23.04.2005
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
-
-
Paolo Mammola
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.06.2001
al 23.04.2005
-
-
Nino Sospiri
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.06.2001
al 23.04.2005
-
-
Paolo Ugge'
-
Sottosegretario di Stato
dal 07.03.2003
al 23.04.2005
-
-
Silvano Moffa
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.12.2004
al 23.04.2005
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Ministero della giustizia
-
-
Jole Santelli
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.06.2001
al 23.04.2005
-
-
Luigi Vitali
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.12.2004
al 23.04.2005
Ministero delle politiche agricole e forestali
Ministero delle comunicazioni
Ministero dell'economia e delle finanze
Ministero dell'interno
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
-
-
Roberto Rosso
-
Sottosegretario di Stato
dal 30.12.2004
al 23.04.2005
Ministero degli affari esteri
Ministero della salute
-
-
Cesare Cursi
-
Sottosegretario di Stato
dal 07.08.2001
al 23.04.2005
-
-
Antonio Guidi
-
Sottosegretario di Stato
dal 07.08.2001
al 23.04.2005
Presidenza del Consiglio - pari opportunita'
Presidenza del Consiglio - italiani nel mondo
Presidenza del Consiglio - affari regionali
Presidenza del Consiglio - innovazione e tecnologie
-
-
Lucio Stanca
-
Ministro senza portafoglio
dal 11.06.2001
al 23.04.2005
Presidenza del Consiglio - rapporti con il parlamento
Presidenza del Consiglio - politiche comunitarie
Presidenza del Consiglio - funzione pubblica
-
-
Mario Baccini
-
Ministro senza portafoglio
dal 03.12.2004
al 18.04.2005
Presidenza del Consiglio - riforme istituzionali e devoluzione
-
-
Aldo Brancher
-
Sottosegretario di Stato
dal 12.06.2001
al 23.04.2005
Presidenza del Consiglio - attuazione del programma di governo