II Governo Cavour
Dal 4 maggio 1855 al 19 luglio 1859
V Legislatura del Regno di Sardegna
VI Legislatura del Regno di Sardegna
Composizione dal 15 gennaio 1858 al 16 ottobre 1858
Presidenza del Consiglio
Ministero di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero dei lavori pubblici
Ministero delle finanze
-
-
Giovanni Lanza
-
Ministro
dal 15.01.1858
al 19.07.1859
In assenza di Cavour resse il Ministero delle Finanze dal 19 novembre al 12 dicembre 1855 e dal 13 febbraio al 30 aprile 1856. In data 15 gennaio 1858, poi, assunse l'interim e dal 18 ottobre 1858 divenne titolare.
Ministero dell'interno
Ministro senza portafoglio