II Governo Prodi
Dal 17 maggio 2006 al 7 maggio 2008
XV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 18 maggio 2006 al 31 maggio 2006
-
Lasciano l'incarico
-
Ministro senza portafoglio
Emma Bonino (Presidenza del Consiglio dei ministri),
Paolo Ferrero (Presidenza del Consiglio dei ministri),
Alessandro Bianchi (Presidenza del Consiglio dei ministri),
Giuseppe Fioroni (Presidenza del Consiglio dei ministri)
Ministro
Antonio Di Pietro (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti),
Pier Luigi Bersani (Ministero delle attivita' produttive),
Cesare Damiano (Ministero del lavoro e delle politiche sociali),
Fabio Mussi (Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca)
-
Vengono nominati
-
Ministro
Emma Bonino,
Antonio Di Pietro,
Pier Luigi Bersani,
Paolo De Castro,
Cesare Damiano,
Paolo Ferrero,
Alessandro Bianchi,
Fabio Mussi,
Giuseppe Fioroni
Ministro senza portafoglio
Emma Bonino
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
Ricardo Franco Levi,
Enrico Luigi Micheli,
Elidio De Paoli,
Giovanni Lolli,
Beatrice Maria Magnolfi,
Pietro Colonnella,
Giampaolo Vittorio d'Andrea,
Fabio Gobbo,
Donatella Linguiti,
Paolo Naccarato,
Gian Piero Scanu,
Maria Chiara Acciarini
Sottosegretario di Stato
Stefano Boco,
Giovanni Lorenzo Forcieri,
Paolo Giaretta,
Luigi Manconi,
Alberto Maritati,
Antonio Michele Montagnino,
Gianni Piatti,
Alfonso Gianni,
Famiano Crucianelli,
Ugo Intini,
Vincenzo Visco,
Elena Montecchi,
Marco Minniti,
Alfiero Grandi,
Luigi Giuseppe Meduri,
Andrea Annunziata,
Bobo Craxi,
Gianni Vernetti,
Milos Budin,
Tommaso Casillo,
Bruno Dettori,
Antonio Gaglione,
Gaetano Pascarella,
Luciano Modica,
Ettore Rosato,
Sergio Antonio d'Antoni,
Angelo Capodicasa,
Giorgio Calo',
Patrizia Sentinelli,
Maria Letizia De Torre,
Filippo Bubbico,
Alessandro Pajno,
Daniela Melchiorre,
Marco Verzaschi,
Antonangelo Casula,
Massimo Tononi,
Luigi Vimercati,
Laura Marchetti,
Rosa Rinaldi,
Gian Paolo Patta,
Serafino Zucchelli,
Mariangela Bastico,
Danielle Mazzonis,
Cecilia Donaggio,
Cristina De Luca,
Guido Tampieri,
Luigi Li Gotti,
Luigi Scotti,
Emidio Casula,
Nando Dalla Chiesa,
Mario Lettieri,
Andrea Marcucci,
Roberto Pinza,
Mauro Agostini,
Marcella Lucidi,
Pier Paolo Cento,
Cesare De Piccoli,
Francesco Bonato,
Donato Di Santo
-
-
Romano Prodi
-
Presidente del Consiglio
dal 17 maggio 2006 al 7 maggio 2008
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
-
Enrico Letta
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 17.05.2006
al 07.05.2008
con funzione di Segretario del Consiglio dei Ministri (17.05.2006)
-
-
Ricardo Franco Levi
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
con delega alla Informazione, alla comunicazione e alla editoria (15.06.2006)
-
-
Enrico Luigi Micheli
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
con delega a Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica (26.10.2007)
-
-
Elidio De Paoli
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
-
-
Giovanni Lolli
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
-
-
Pietro Colonnella
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
-
-
Fabio Gobbo
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
-
-
Donatella Linguiti
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
-
-
Paolo Naccarato
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
-
-
Gian Piero Scanu
-
Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
Ministero della giustizia
-
-
Luigi Manconi
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
-
-
Luigi Scotti
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 07.02.2008
Ministero dell'interno
-
-
Marco Minniti
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 07.06.2006
-
-
Ettore Rosato
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
Ministero per i beni e le attivita' culturali
Ministero degli affari esteri
-
-
Ugo Intini
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 12.06.2006
-
-
Bobo Craxi
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
Ministero delle comunicazioni
-
-
Giorgio Calo'
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
Ministero dell'economia e delle finanze
-
-
Roberto Pinza
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 07.06.2006
Ministero della salute
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
-
-
Gianni Piatti
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 17.07.2006
-
-
Bruno Dettori
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 17.07.2006
Ministero della difesa
-
-
Emidio Casula
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
Ministero del commercio internazionale
-
-
Milos Budin
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
-
-
Stefano Boco
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 17.07.2006
Ministero delle infrastrutture
Ministero dello sviluppo economico
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
-
-
Rosa Rinaldi
-
Sottosegretario di Stato
dal 18.05.2006
al 07.05.2008
Ministero dei trasporti
Ministero dell'istruzione
Ministero dell'universita' e della ricerca
Ministero della solidarieta' sociale
Presidenza del Consiglio - rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali
-
-
Vannino Chiti
-
Ministro senza portafoglio
dal 17.05.2006
al 07.05.2008
Presidenza del Consiglio - attuazione del programma di governo
Presidenza del Consiglio - affari regionali e autonomie locali
Presidenza del Consiglio - riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione
-
-
Luigi Nicolais
-
Ministro senza portafoglio
dal 17.05.2006
al 07.05.2008
Presidenza del Consiglio - diritti e pari opportunita'
Presidenza del Consiglio - politiche per la famiglia
-
-
Rosy Bindi
-
Ministro senza portafoglio
dal 17.05.2006
al 07.05.2008
Presidenza del Consiglio - politiche giovanili e attività sportive
Presidenza del Consiglio - politiche europee
-
-
Emma Bonino
-
Ministro senza portafoglio
dal 18.05.2006
al 07.05.2008