III Governo Di Rudinì
Dal 11 luglio 1896 al 14 dicembre 1897
XIX Legislatura del Regno d'Italia
XX Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 25 febbraio 1897 al 1 aprile 1897
-
Lascia l'incarico
-
Sottosegretario
Carlo Compans Di Brichanteau (Ministero dell'agricoltura, industria e commercio)
Presidenza del Consiglio
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del tesoro
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero della marina
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
Ministro senza portafoglio