IV Governo Giolitti
Dal 30 marzo 1911 al 21 marzo 1914
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Composizione dal 27 novembre 1913 al 20 marzo 1914
Presidenza del Consiglio
Ministero dell'agricoltura, industria e commercio
Ministero degli affari esteri
Ministero dei lavori pubblici
Ministero del tesoro
Ministero dell'interno
Ministero dell'istruzione pubblica
Ministero della guerra
Ministero delle finanze
Ministero delle poste e telegrafi
Ministero di grazia e giustizia e dei culti
Ministero delle colonie
-
-
Pietro Bertolini
-
Ministro
dal 20.11.1912
al 21.03.1914
Ministero costituito con Regio Decreto n. 1205 del 20 novembre 1912
Ministero della marina