Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIV Legislatura della Repubblica italiana
/ ALLEANZA NAZIONALE
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIV Legislatura della Repubblica italiana
ALLEANZA NAZIONALE
Dal 4 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XIV Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 2 dicembre 2003 al 23 novembre 2004
Cessa
Alessandra Mussolini
Presidenti
Ignazio La Russa
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gian Franco Anedda
dal 08.10.2003 al 24.11.2004
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vicepresidenti
Daniele Franz
dal 19.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Edmondo Cirielli
dal 23.10.2003 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Menia
dal 23.10.2003 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Membri del c.d.
Ignazio La Russa
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marco Airaghi
dal 05.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Franco Cardiello
dal 05.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nicolo' Cristaldi
dal 05.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Daniele Franz
dal 05.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Ugo Lisi
dal 05.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vittorio Messa
dal 05.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vincenzo Nespoli
dal 05.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Enzo Raisi
dal 05.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Tommaso Foti
dal 19.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Andrea Ronchi
dal 19.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Stefano Saglia
dal 19.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Agostino Ghiglia
dal 23.10.2003 al 12.09.2005
Membro dal 04.06.2001 al 12.09.2005
Edmondo Cirielli
dal 23.10.2003 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Menia
dal 23.10.2003 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Delegati d'aula
Daniele Franz
dal 19.07.2001 al 02.12.2004
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nicolo' Cristaldi
dal 19.07.2001 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Menia
dal 23.10.2003 al 27.04.2006
Membro dal 04.06.2001 al 27.04.2006
altri membri
Alessandra Mussolini
dal 04.06.2001 al 02.12.2003
Roberto Alboni
dal 04.06.2001 al 14.06.2005
Vincenzo Canelli
dal 04.06.2001 al 28.07.2005
Publio Fiori
dal 04.06.2001 al 29.07.2005
Gennaro Malgieri
dal 04.06.2001 al 03.10.2005
Nino Sospiri
dal 04.06.2001 al 02.01.2006
Giovanni Alemanno
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Maria Amoruso
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Pietro Armani
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alberto Arrighi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Filippo Ascierto
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luca Bellotti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Domenico Benedetti Valentini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Filippo Berselli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Italo Bocchino
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nicola Bono
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giorgio Bornacin
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Carmelo Briguglio
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alessio Butti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nuccio Carrara
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Roberto Caruso
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Carla Castellani
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Basilio Catanoso
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Sergio Cola
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giorgio Conte
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Manlio Contento
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giulio Conti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gennaro Coronella
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Sandro Delmastro Delle Vedove
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vincenzo Fasano
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Fabio Fatuzzo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gianfranco Fini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vincenzo Fragala'
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Gallo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Pierfrancesco Emilio Romano Gamba
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Maurizio Gasparri
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Geraci
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Alberto Giorgetti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Aurelio Gironda Veraldi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Saverio La Grua
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giulio Antonio La Starza
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Donato Lamorte
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gian Paolo Landi Di Chiavenna
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Mario Landolfi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Maurizio Leo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonino Lo Presti
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Stefano Losurdo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Ernesto Maggi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gianni Mancuso
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Ugo Martinat
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luigi Martini
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Altero Matteoli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Mazzocchi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marcello Meroi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Riccardo Migliori
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Angela Napoli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Francesco Onnis
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Benito Paolone
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Carmine Santo Patarino
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Pepe
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Antonio Pezzella
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Carmelo Porcu
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Luigi Ramponi
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Eugenio Riccio
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Guglielmo Rositani
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Maurizio Saia
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Scalia
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Gustavo Selva
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Nino Strano
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marcello Taglialatela
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Enzo Trantino
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Mirko Tremaglia
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Adolfo Urso
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Giuseppe Valentino
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Pasquale Viespoli
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Achille Villani Miglietta
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Vincenzo Zaccheo
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Marco Zacchera
dal 04.06.2001 al 27.04.2006
Teodoro Buontempo
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Giulio Maceratini
dal 05.06.2001 al 27.04.2006
Daniela Garnero Santanche'
dal 11.07.2001 al 27.04.2006
Pietro Cannella
dal 01.08.2001 al 27.04.2006
Storia
Composizione storica
04.06.2001
Aderiscono 96 membri
05.06.2001
Viene eletto il Presidente
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Aderiscono 3 membri
05.07.2001
Vengono eletti 10 deputati alla carica di Membro del c.d.
11.07.2001
Aderisce 1 membro
Cessa 1 membro
18.07.2001
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 2
19.07.2001
Vengono eletti 5 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Membro del c.d.
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Delegato d'aula
31.07.2001
Cessa 1 membro
01.08.2001
Aderisce 1 membro
08.10.2003
Viene eletto il Presidente
22.10.2003
Lasciano l'incarico di Vicepresidente in 4
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
23.10.2003
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 3 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Delegato d'aula
19.11.2003
Cessa 1 membro
02.12.2003
Cessa 1 membro
24.11.2004
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
Il Presidente lascia l'incarico
02.12.2004
1 Delegato d'aula lascia l'incarico
14.06.2005
Cessa 1 membro
28.07.2005
Cessa 1 membro
29.07.2005
Cessa 1 membro
12.09.2005
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
14.09.2005
Aderisce 1 membro
03.10.2005
Cessa 1 membro
04.10.2005
Aderisce 1 membro
21.12.2005
Aderisce 1 membro
02.01.2006
Cessa 1 membro