Gruppi del XII Legislatura della Repubblica italiana
ALLEANZA NAZIONALE
(già ALLEANZA NAZIONALE - MSI (AN-MSI) fino a 07.02.1995)
Dal 21 aprile 1994 al 8 maggio 1996
XII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 15 giugno 1995 al 31 luglio 1995
-
-
Domenico Nania
-
dal 22.02.1995 al 08.05.1996
Membro
dal 07.02.1995 al 08.05.1996
-
-
Roberto Menia
-
dal 22.02.1995 al 08.05.1996
Membro
dal 07.02.1995 al 08.05.1996
-
-
Angela Napoli
-
dal 22.02.1995 al 08.05.1996
Membro
dal 07.02.1995 al 08.05.1996
-
-
Vincenzo Nespoli
-
dal 22.02.1995 al 08.05.1996
Membro
dal 07.02.1995 al 08.05.1996