Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
Assemblea Costituente
/ autonomista-aut-12-07-1946-31-01-1948">AUTONOMISTA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del Assemblea Costituente
AUTONOMISTA
Dal 12 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Assemblea Costituente
Composizione dal 12 luglio 1946 al 30 gennaio 1948
Viene eletto
Presidente
Alberto Cianca
Aderiscono
Giulio Bordon
,
Piero Calamandrei
,
Alberto Cianca
,
Tristano Codignola
,
Vittorio Foa
,
Riccardo Lombardi
,
Emilio Lussu
,
Pietro Mastino
,
Fernando Schiavetti
,
Leo Valiani
Presidente
Alberto Cianca
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Membro dal 12.07.1946 al 31.01.1948
altri membri
Giulio Bordon
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Piero Calamandrei
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Tristano Codignola
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Vittorio Foa
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Riccardo Lombardi
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Emilio Lussu
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Pietro Mastino
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Fernando Schiavetti
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Leo Valiani
dal 12.07.1946 al 31.01.1948
Storia
Composizione storica
12.07.1946
Viene eletto il Presidente
Aderiscono 10 membri