Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO
(già CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI (CCD-CDU) fino a 11.02.1997)
Dal 15 maggio 1996 al 15 aprile 1998
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 9 settembre 1997 al 14 gennaio 1998
-
-
Carlo Giovanardi
-
dal 15.05.1996 al 15.04.1998
Membro
dal 11.02.1997 al 15.04.1998
-
-
Roberto Manzione
-
dal 21.03.1997 al 09.03.1998
Membro
dal 11.02.1997 al 09.03.1998
-
-
Ettore Peretti
-
dal 04.06.1996 al 15.04.1998
Membro
dal 11.02.1997 al 15.04.1998
-
-
Luigi Nocera
-
dal 04.06.1996 al 09.03.1998
Membro
dal 11.02.1997 al 09.03.1998
-
-
Mario Baccini
-
dal 04.06.1996 al 15.04.1998
Membro
dal 11.02.1997 al 15.04.1998