Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
III Legislatura della Repubblica italiana
/ COMUNISTA
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del III Legislatura della Repubblica italiana
COMUNISTA
Dal 18 giugno 1958 al 15 maggio 1963
III Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 1 dicembre 1960 al 30 dicembre 1960
Aderisce
Vincenzo Raucci
Presidente
Palmiro Togliatti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vicepresidenti
Fausto Gullo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giancarlo Pajetta
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membri del c.d.
Vittorio Bardini
dal 18.06.1958 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Edoardo d'Onofrio
dal 18.06.1958 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Renato Degli Esposti
dal 18.06.1958 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Enrico Fogliazza
dal 18.06.1958 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Italo Nicoletto
dal 18.06.1958 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luciano Romagnoli
dal 18.06.1958 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mauro Tognoni
dal 18.06.1958 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gelasio Adamoli
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Alicata
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vittorio Vidali
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luciana Viviani
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Renzo Laconi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Davide Ulisse Lajolo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giorgio Napolitano
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Aldo Natoli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuliano Pajetta
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Pancrazio Antonino De Pasquale
dal 01.01.1960 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alberto Guidi
dal 01.01.1960 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Sergio Scarpa
dal 01.01.1960 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Otello Montanari
dal 01.01.1960 al 31.12.1962
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Tonetti
dal 01.01.1960 al 31.12.1962
Membro dal 06.10.1959 al 15.05.1963
Franco Busetto
dal 01.01.1960 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Segretari
Raffaele De Grada
dal 18.06.1958 al 31.12.1960
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Guido Mazzoni
dal 18.06.1958 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Michele Magno
dal 18.06.1958 al 31.12.1962
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Massimo Caprara
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Egidio Sulotto
dal 01.01.1960 al 31.12.1961
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Otello Nannuzzi
dal 01.01.1960 al 15.05.1963
Membro dal 18.06.1958 al 15.05.1963
altri membri
Nicola Musto
dal 18.06.1958 al 05.04.1961
Giovanni Villa
dal 18.06.1958 al 24.07.1961
Guido Faletra
dal 18.06.1958 al 13.03.1962
Umberto Sannicolo'
dal 18.06.1958 al 15.06.1962
Silvano Montanari
dal 18.06.1958 al 14.02.1963
Anselmo Pucci
dal 18.06.1958 al 14.02.1963
Giuseppe Alberganti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Silvio Ambrosini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giorgio Amendola
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Pietro Amendola
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ferdinando Amiconi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ludovico Angelini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Angelini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Angelucci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Arenella
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Assennato
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Walter Audisio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Orazio Barbieri
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Anelito Barontini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ugo Bartesaghi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ezio Beccastrini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Adele Bei Ciufoli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gino Beltrame
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Michele Bianco
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Teodoro Bigi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Arrigo Boldrini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gina Borellini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Bottonelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Brighenti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Bufardeci
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Aldo Buzzelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Sebastiano Calasso
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Marino Calvaresi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alfio Caponi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alarico Carrassi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Severino Cavazzini
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giulio Cerreti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Claudio Cianca
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Maria Lisa Cinciari Rodano
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Amerigo Clocchiatti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Arturo Colombi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Angelo Compagnoni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Conte
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Cesare Dami
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Salvatore Di Benedetto
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Di Paolantonio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Laura Diaz
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Virgilio Failla
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Ferrari
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Adolfo Fiumano'
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Carlo Francavilla
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Raffaele Franco
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vittorio Giorgi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Gomez d'Ayala
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Dante Gorreri
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Feliciano Granati
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Grezzi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Pietro Grifone
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giovanni Grilli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Pietro Ingrao
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gabriele Invernizzi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Nilde Iotti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Federico Kuntze
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luciano Lama
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Leone
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Girolamo Li Causi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Fausto Maria Liberatore
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Longo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Clemente Maglietta
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ugo Marchesi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Salvatore Mariconda
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Silvio Messinetti
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Gennaro Miceli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Angiola Minella Molinari
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vincenzo Misefari
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Armando Monasterio
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Vincenzo Moscatelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Rino Nanni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Alessandro Natta
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Anna Grasso Nicolosi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Agostino Novella
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Pellegrino
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Pezzino
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Antonino Pino
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ignazio Pirastu
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Luigi Polano
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Leonello Raffaelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Riccardo Ravagnan
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppina Re
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Mario Roffi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Antonio Romeo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Maria Maddalena Rossi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Paolo Mario Rossi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Salvatore Russo
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Enzo Santarelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ezio Santarelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Raffaele Sciorilli Borrelli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Adriano Seroni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Leonardantonio Sforza
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Renzo Silvestri
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Francesco Soliano
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giulio Spallone
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giuseppe Speciale
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Attilio Trebbi
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Ferdinando Vacchetta
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Carlo Venegoni
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Giorgio Vestri
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Antonio Zoboli
dal 18.06.1958 al 15.05.1963
Domenico Coggiola
dal 23.07.1959 al 15.05.1963
Vincenzo Raucci
dal 01.12.1960 al 15.05.1963
Storia
Composizione storica
18.06.1958
Viene eletto il Presidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 17 deputati alla carica di Membro del c.d.
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Segretario
Aderiscono 140 membri
18.07.1959
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
23.07.1959
Aderisce 1 membro
06.10.1959
Aderisce 1 membro
01.01.1960
Vengono eletti 6 deputati alla carica di Membro del c.d.
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
28.11.1960
Cessa 1 membro
01.12.1960
Aderisce 1 membro
31.12.1960
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 3
1 Segretario lascia l'incarico
01.01.1961
Viene eletto 1 Vicepresidente
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
05.04.1961
Cessa 1 membro
13.04.1961
Aderisce 1 membro
24.07.1961
Cessa 1 membro
28.09.1961
Aderisce 1 membro
31.12.1961
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Membro del c.d.
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 7
Lasciano l'incarico di Segretario in 2
01.01.1962
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Segretario
13.03.1962
Cessa 1 membro
23.03.1962
Aderisce 1 membro
24.05.1962
Cessa 1 membro
29.05.1962
Aderisce 1 membro
15.06.1962
Cessa 1 membro
19.06.1962
Aderisce 1 membro
31.12.1962
Lasciano l'incarico di Membro del c.d. in 6
1 Segretario lascia l'incarico
14.02.1963
Aderiscono 2 membri
Cessano 2 membri
26.03.1963
Cessa 1 membro