Gruppi del VII Legislatura della Repubblica italiana
COSTITUENTE DI DESTRA - DEMOCRAZIA NAZIONALE
Dal 21 dicembre 1976 al 19 giugno 1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 27 dicembre 1976 al 9 maggio 1977
-
-
Raffaele Delfino
-
dal 22.12.1976 al 02.08.1978
Membro
dal 21.12.1976 al 08.05.1979
-
-
Saverio d'Aquino
-
dal 22.12.1976 al 10.05.1977
Membro
dal 21.12.1976 al 19.06.1979