Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Legislature
/
XIII Legislatura della Repubblica italiana
/ DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO
condividi
segnala
scarica rdf
Gruppi del XIII Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO
(già SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO (SD-U) fino a 24.02.1998)
Dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Composizione dal 7 dicembre 1999 al 8 febbraio 2000
Aderisce
Michele Ventura
Presidente
Fabio Mussi
dal 22.05.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Vicepresidenti
Mauro Zani
dal 05.06.1996 al 09.02.2000
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Mauro Guerra
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Mimmo Luca'
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Claudia Mancina
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Membri del c.d.
Salvatore Cherchi
dal 05.06.1996 al 09.02.2000
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Mauro Agostini
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Salvatore Biasco
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Francesco Bonito
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Fabrizio Felice Bracco
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Maura Camoirano
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Sergio Chiamparino
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Elena Emma Cordoni
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Cesare De Piccoli
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Fabio Evangelisti
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Marco Fumagalli
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Vasco Giannotti
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Michele Giardiello
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giuseppe Giulietti
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Carlo Leoni
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giuseppe Lumia
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Paola Manzini
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Rosario Olivo
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Marco Pezzoni
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Elvio Ruffino
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Sergio Sabattini
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Michele Salvati
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Elsa Signorino
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Antonio Soda
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Flavio Tattarini
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Alfredo Zagatti
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Domenico Bova
dal 29.06.1999 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Segretari
Vassili Campatelli
dal 05.06.1996 al 09.02.2000
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Salvatore Vozza
dal 05.06.1996 al 29.05.2001
Membro dal 24.02.1998 al 29.05.2001
altri membri
Maria Rita Lorenzetti Pasquale
dal 24.02.1998 al 23.05.2000
Giovanni Di Stasi
dal 24.02.1998 al 24.05.2000
Antonio Ruberti
dal 24.02.1998 al 04.09.2000
Ernesto Abaterusso
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Maria Chiara Acciarini
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Francesco Aloisio
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Angelo Altea
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giuseppe Alveti
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giordano Angelini
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Antonio Attili
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Fulvia Bandoli
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Roberto Barbieri
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Adria Bartolich
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Marcello Basso
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Augusto Battaglia
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Luigi Berlinguer
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Valter Bielli
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Anna Maria Biricotti Guerrieri
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giorgio Bogi
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Marida Bolognesi
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giovanni Brunale
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Gloria Buffo
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Salvatore Buglio
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Claudio Burlando
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Rocco Caccavari
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Valerio Calzolaio
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Piera Capitelli
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Michele Cappella
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Francesco Carboni
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Carlo Carli
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giovanni Caruano
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Aldo Cennamo
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Fabrizio Cesetti
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Francesca Chiavacci
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Franco Chiusoli
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Furio Colombo
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Famiano Crucianelli
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Massimo d'Alema
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Silvana Dameri
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Alberta De Simone
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Luisa Debiasio Calimani
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Antonina Dedoni
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Antonio Di Bisceglie
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giovanni Di Fonzo
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Roberto Di Rosa
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Eugenio Duca
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Cosimo Faggiano
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Piero Franco Fassino
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Anna Finocchiaro
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Pietro Folena
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Pietro Gasperoni
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Mario Gatto
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Franco Gerardini
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Luigi Giacco
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giovanna Grignaffini
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Roberto Guerzoni
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Renzo Innocenti
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Francesca Izzo
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Eugenio Jannelli
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Grazia Labate
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Marcella Lucidi
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Ugo Malagnino
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Sergio Manzato
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Paola Mariani
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Domenico Maselli
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Luigi Massa
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Francesco Mastroluca
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Massimo Mauro
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giovanna Melandri
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Maurizio Migliavacca
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Elena Montecchi
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Gianfranco Nappi
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Diego Novelli
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Achille Occhetto
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Luigi Occhionero
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Gerardo Oliverio
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Luigi Olivieri
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giorgio Panattoni
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Ennio Parrelli
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Renzo Penna
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Laura Maria Pennacchi
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Paolo Peruzza
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giuseppe Petrella
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Massimo Pompili
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Gaetano Rabbito
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Franco Raffaldini
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Umberto Ranieri
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Lino Rava
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Antonietta Rizza
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giuseppe Rossiello
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Antonio Rotundo
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Paolo Rubino
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Piero Ruzzante
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Isaia Sales
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Sandro Schmid
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Roberto Sciacca
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Osvaldo Scrivani
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Sauro Sedioli
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Anna Maria Serafini
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Gino Settimi
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Vincenzo Siniscalchi
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Uberto Siola
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Sergio Soave
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Bruno Solaroli
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giuseppe Soriero
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Valdo Spini
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Rosa Stanisci
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Carlo Stelluti
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Marco Susini
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Ferdinando Targetti
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Sergio Trabattoni
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Lanfranco Turci
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Livia Turco
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Mauro Vannoni
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Valter Veltroni
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Gaetano Veneto
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Adriano Vignali
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Adriana Vigneri
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Fabrizio Vigni
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Luciano Violante
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Vincenzo Visco
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Vincenzo Maria Vita
dal 24.02.1998 al 29.05.2001
Giorgio Benvenuto
dal 09.03.1998 al 29.05.2001
Angelo Fredda
dal 22.10.1998 al 29.05.2001
Rocco Gaetani
dal 22.10.1998 al 29.05.2001
Michele Corvino
dal 14.04.1999 al 29.05.2001
Aldo Brancati
dal 01.06.1999 al 13.04.2001
Aldo Rebecchi
dal 29.06.1999 al 29.05.2001
Marisa Abbondanzieri
dal 22.11.1999 al 29.05.2001
Antonio Luongo
dal 06.12.1999 al 29.05.2001
Michele Ventura
dal 07.12.1999 al 29.05.2001
Storia
Composizione storica
15.05.1996
Aderiscono 172 membri
22.05.1996
Viene eletto il Presidente
05.06.1996
Vengono eletti 4 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 28 deputati alla carica di Membro del c.d.
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Segretario
29.01.1997
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
24.02.1998
Aderiscono 169 membri
Cessano 171 membri
09.03.1998
Aderisce 1 membro
12.05.1998
Cessa 1 membro
12.10.1998
Cessa 1 membro
22.10.1998
Aderiscono 2 membri
Cessa 1 membro
16.12.1998
Cessano 3 membri
10.03.1999
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
Cessa 1 membro
14.04.1999
Aderisce 1 membro
Cessano 2 membri
01.06.1999
Aderisce 1 membro
29.06.1999
Viene eletto 1 Membro del c.d.
Aderisce 1 membro
10.09.1999
Cessano 2 membri
23.09.1999
Cessa 1 membro
18.11.1999
Cessa 1 membro
22.11.1999
Aderisce 1 membro
06.12.1999
Aderisce 1 membro
07.12.1999
Aderisce 1 membro
09.02.2000
Vengono eletti 2 deputati alla carica di Vicepresidente
Vengono eletti 8 deputati alla carica di Membro del c.d.
Viene eletto 1 Tesoriere
Viene eletto 1 Segretario
1 Vicepresidente lascia l'incarico
1 Membro del c.d. lascia l'incarico
1 Segretario lascia l'incarico
23.05.2000
Cessa 1 membro
24.05.2000
Cessa 1 membro
04.09.2000
Cessa 1 membro
13.04.2001
Cessa 1 membro